DINERINVERSION SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 74
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DINERINVERSION SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DINERINVERSION SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DINERINVERSION SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A B E AUDITORES ACIF SLP | Auditor | 25/07/2013 | 15/02/2023 |
A B J PAUNERO-AUDITORES SLP | Auditor | 15/12/2011 | 15/02/2023 |
BANCA MARCH SA SUCURSAL EN MADRID | EntidDeposit | 12/11/2013 | 15/02/2023 |
Del Castillo-olivares Ruiz Carlos | Consejero | 27/08/2010 | 15/02/2023 |
Del Castillo-olivares Ruiz Carlos | Presidente | 27/08/2010 | 15/02/2023 |
Falcon Ferrando Maria Jose | Secretario | 12/11/2013 | 15/02/2023 |
Magaña Limon David Vicente | Liquidador | 15/02/2023 | 15/02/2023 |
MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 12/11/2013 | 15/02/2023 |
Ruiz Rubio Gerardo | Consejero | 27/08/2010 | 15/02/2023 |
Velasco Mesenguer Rocio | Consejero | 27/08/2010 | 15/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DINERINVERSION SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 218, S 8, H M 240671, I/A 35 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 218, S 8, H M 240671, I/A 35 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 218, S 8, H M 240671, I/A 35 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 218, S 8, H M 240671, I/A 35 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 218, S 8, H M 240671, I/A 34 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 218, S 8, H M 240671, I/A 34 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 217, S 8, H M 240671, I/A 33 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 217, S 8, H M 240671, I/A 32 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 217, S 8, H M 240671, I/A 31 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21814 , F 217, S 8, H M 240671, I/A 30 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-28