DINAMIC XASSIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Pere, S/N
Código Postal 08251
Municipio Santpedor
Provincia Barcelona
Razón Social DINAMIC XASSIS SL
CIF B63049118
Capital Social 139000.0 Euros
Actividad Tratamiento y revestimiento de metales
Fecha de Constitución 01/01/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DINAMIC XASSIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DINAMIC XASSIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEXAUDIT CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 05/03/2015 | 30/11/2018 |
Maymi Colominas Josep | REP.ADM.CONC | 05/03/2015 | 30/11/2018 |
PERICAS GARRIGA JUAN | Administrador Unico | 12/01/2012 | 05/03/2015 |
Font Casas Rafael | Apoderado | 07/05/2010 | 13/03/2014 |
Daran Castro Jose Maria | Administrador Unico | 12/01/2012 |
ACTOS BORME DE DINAMIC XASSIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37000 , F 51, S 8, H B 258324, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 950/2014, AUTO FIRME DE FECHA 30/04/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37000 , F 51, S 8, H B 258324, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37000 , F 51, S 8, H B 258324, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
- INHABILITACION JUAN PERICAS GARRIGA,EJERCICIO ACTIV.EMPRESARIALES Y DE CARGOS DE REP.Y ADM.EN ENTIDADES DEDICADAS A LA FABRICACION Y MANIPULACION MAQUINARIA ELEVACION.INICIO:28/10/16;FIN:25/04/17,SENTENCIA FIRME 10/10/16 J. PENAL 2 MANRESA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 78, S 8, H B 258324, I/A 2 N (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 950/2014, AUTO FIRME DE FECHA 03/02/2015, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 84, S 8, H B 258324, I/A 10 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 83, S 8, H B 258324, I/A 9 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 BARCELONA, PROC. ABREVIADO CONCURSO VOLUNTARIO 950/14, AUTO FIRME DE 15/12/14, RECTIFICADO POR AUTO DE 18/12/14, DECLARACION CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES Y APERTURA FASE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 83, S 8, H B 258324, I/A 9 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 83, S 8, H B 258324, I/A 9 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 83, S 8, H B 258324, I/A 9 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 83, S 8, H B 258324, I/A 8 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-08