DINAMIC PUNTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Pere, S/N
Código Postal 08251
Municipio Santpedor
Provincia Barcelona
Razón Social DINAMIC PUNTAL SL
CIF B63049068
Actividad Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/01/2003
VINCULACIONES DE DINAMIC PUNTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DINAMIC PUNTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEXAUDIT CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 09/12/2015 | 15/11/2019 |
Maymi Colominas Josep | REP.ADM.CONC | 09/12/2015 | 15/11/2019 |
PERICAS GARRIGA JUAN | Administrador Unico | 09/12/2015 | |
Font Casas Rafael | Apoderado | 12/12/2011 | 03/03/2014 |
ACTOS BORME DE DINAMIC PUNTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 90, S 8, H B 258326, I/A 8 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 946/2014, AUTO FIRME DE FECHA 02/07/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 90, S 8, H B 258326, I/A 8 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 90, S 8, H B 258326, I/A 8 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 89, S 8, H B 258326, I/A 7 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
- JUZG. MERC. 5 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 946/2014, AUTO FIRME FECHA 15/12/14, RECTIFICADO POR AUTO 18/12/14, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES Y APERTURA DE FASE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 89, S 8, H B 258326, I/A 7 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 89, S 8, H B 258326, I/A 7 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 89, S 8, H B 258326, I/A 7 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 88, S 8, H B 258326, I/A 6 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 88, S 8, H B 258326, I/A 5 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08