DINAMIC PLEC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Camí de Llussà, 26
Código Postal 08251
Municipio Santpedor
Provincia Barcelona
Razón Social DINAMIC PLEC SA
CIF A60122322
Actividad Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DINAMIC PLEC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DINAMIC PLEC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEXAUDIT CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 06/10/2015 | 07/10/2019 |
Maymi Colominas Josep | REP.ADM.CONC | 06/10/2015 | 07/10/2019 |
PERICAS GARRIGA JUAN | Administrador Unico | 04/10/2013 | 06/10/2015 |
Font Casas Rafael | Apoderado | 12/12/2011 | 03/03/2014 |
PERICAS GARRIGA JUAN | Administrador Unico | 23/07/2010 | 04/10/2013 |
ACTOS BORME DE DINAMIC PLEC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 215, S 8, H B 66461, I/A 17 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 952/2014, AUTO FIRME DE FECHA 02/07/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 215, S 8, H B 66461, I/A 17 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 215, S 8, H B 66461, I/A 17 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 952/2014, AUTO FIRME DE FECHA 03/02/2015, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 214, S 8, H B 66461, I/A 16 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 212, S 8, H B 66461, I/A 15 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-08
- J.M. 5 BARCELONA, PROC.CONCURSO VOLUNTARIO 952/2014, AUTO FIRME DE FECHA 15/12/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 212, S 8, H B 66461, I/A 15 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 212, S 8, H B 66461, I/A 15 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 212, S 8, H B 66461, I/A 15 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 212, S 8, H B 66461, I/A 14 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24230 , F 212, S 8, H B 66461, I/A 13 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08