DINAMIC LASER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Vila, S/N
Código Postal 08251
Municipio Santpedor
Provincia Barcelona
Razón Social DINAMIC LASER SL
CIF B59082933
Capital Social 22612.0 Euros
Actividad Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
Auditor Puigdellivol Prat Josep
VINCULACIONES DE DINAMIC LASER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DINAMIC LASER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEXAUDIT CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 23/07/2015 | 04/05/2021 |
Maymi Colominas Josep | REP.ADM.CONC | 23/07/2015 | 04/05/2021 |
Puigdellivol Prat Josep | Auditor | 18/11/2011 | 04/05/2021 |
Trullas Flotats Josep | Auditor Suplente | 18/11/2011 | 04/05/2021 |
PERICAS GARRIGA JUAN | Administrador | 23/07/2015 | |
Font Casas Rafael | Apoderado | 12/12/2011 | 05/03/2014 |
ACTOS BORME DE DINAMIC LASER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27098 , F 134, S 8, H B 65838, I/A 16 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 947/2014, AUTO FIRME DE FECHA 04/12/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27098 , F 134, S 8, H B 65838, I/A 16 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 947/2014, AUTO FIRME DE FECHA 03/02/2015, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27098 , F 133, S 8, H B 65838, I/A 15 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 103, S 8, H B 65838, I/A 14 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 947/2014, AUTO FIRME DE FECHA 15/12/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 103, S 8, H B 65838, I/A 14 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 103, S 8, H B 65838, I/A 14 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 103, S 8, H B 65838, I/A 14 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 103, S 8, H B 65838, I/A 13 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
Capital Anterior: | 3.606,07 | Euros |
Aumento de capital: | 19.005,93 | Euros |
Capital Actual: | 22.612,00 | Euros |
Porcentaje: | 527,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 103, S 8, H B 65838, I/A 12 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 102, S 8, H B 65838, I/A 11 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08