DIMPRES SL - EXTINGUIDA
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Razón Social DIMPRES SL
CIF B58601022
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.dimpres.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIMPRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIMPRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Fernandez Fernando | Administrador Unico | 07/12/2020 | 12/12/2022 |
Gomez Fernandez Fernando | Liquidador | 12/12/2022 | 12/12/2022 |
Gomez Fernandez Fernando | Administrador | 07/12/2020 | |
Soberanas Cisa Maria Victoria | Administrador Solidario | 02/10/2009 | 07/12/2020 |
ACTOS BORME DE DIMPRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 206, S 8, H B 42685, I/A 9 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 206, S 8, H B 42685, I/A 9 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 206, S 8, H B 42685, I/A 9 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 205, S 8, H B 42685, I/A 8 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 205, S 8, H B 42685, I/A 8 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 205, S 8, H B 42685, I/A 7 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-08