DIMPORT SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social DIMPORT SL
CIF B38023040
Capital Social 15025.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martinez Valenzuela Guillermo
VINCULACIONES DE DIMPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIMPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Fernandez Cristina | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Badia Fernandez Cristina | Vicepresidente | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Badia Fernandez Cristina | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Badia Fernandez Olga Maria | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Botana Moreau Fernando Jose | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Fernandez Valdes Olga Maria | Vicepresidente | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Fernandez Valdes Olga Maria | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Martinez Valenzuela Guillermo | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Martinez Valenzuela Guillermo | Presidente | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Martinez Valenzuela Guillermo | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIMPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 13, S 8, H TF 3474, I/A 18 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2013-158-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 13, S 8, H TF 3474, I/A 18 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2013-158-38
Capital Anterior: | 9.015,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.025,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 12, S 8, H TF 3474, I/A 17 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 12, S 8, H TF 3474, I/A 16 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 12, S 8, H TF 3474, I/A 16 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 12, S 8, H TF 3474, I/A 16 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38