DIMONIO 38 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Pau, 57
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIMONIO 38 SL
CIF B57818403
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 10/07/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIMONIO 38 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIMONIO 38 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Riera Diaz Gabriel | Liquidador | 15/12/2021 | 15/12/2021 |
Riera Diaz Gabriel | Administrador Unico | 22/05/2014 | 15/12/2021 |
Miro Campins Juan Jose | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 22/05/2014 |
Riera Diaz Gabriel | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 22/05/2014 |
ACTOS BORME DE DIMONIO 38 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 72, S 8, H PM 72219, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 72, S 8, H PM 72219, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 72, S 8, H PM 72219, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 72, S 8, H PM 72219, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Se acuerda que el cargo de administrador pase a ser retribuido, y en consecuencia, se modifica la redacción del artículo 9º de los Estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 71, S 8, H PM 72219, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 71, S 8, H PM 72219, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 71, S 8, H PM 72219, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 71, S 8, H PM 72219, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-07
Dirección:AVDA DE LA PAZ 57 BAJOS - EL TORO (CALVIA)
Comienzo de operaciones:10/07/13
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:la venta de juegos y prestaciones adicionales de la sociedad estatal, "Lotería y Apuestas del Estado". Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 71, S 8, H PM 72219, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-07