DIMENSION MARKETING DIRECTO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Maestro Arbos, 19
Código Postal 20013
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DIMENSION MARKETING DIRECTO SA
CIF A20186227
Capital Social 867000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.dimension.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario Viglione Urbieta Guillermo
Auditor CONSULTORES SAYMA SA
VINCULACIONES DE DIMENSION MARKETING DIRECTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIMENSION MARKETING DIRECTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORES SAYMA SA | Auditor | 07/04/2009 | 23/09/2019 |
Iglesias Berasategui Maria Lourdes | Apoderado | 02/06/2009 | 23/09/2019 |
Iglesias Berasategui Maria Lourdes | Apoderado Solidario | 19/10/2009 | 23/09/2019 |
Iglesias Berasategui Maria Lourdes | Apoderado Solidario | 16/10/2015 | 23/09/2019 |
Kanpandegi Sasieta Maria Victoria | Apoderado | 29/09/2015 | 23/09/2019 |
Marcos Berasategui Susana | Apoderado | 02/06/2009 | 23/09/2019 |
Marcos Berasategui Susana | Apoderado Solidario | 19/10/2009 | 23/09/2019 |
Marcos Berasategui Susana | Apoderado Solidario | 16/10/2015 | 23/09/2019 |
Viglione Urbieta Guillermo | Administrador Unico | 04/06/2012 | 23/09/2019 |
Viglione Urbieta Guillermo | Socio Unico | 12/02/2010 | 23/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIMENSION MARKETING DIRECTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 2, S 8, H SS 3082,3 , I/ 39 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 2, S 8, H SS 3082,3 , I/ 39 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 2, S 8, H SS 3082,3 , I/ 39 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 2, S 8, H SS 3082,3 , I/ 39 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 2, S 8, H SS 3082,3 , I/ 38 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 10, S 8, H SS 3082,3 , I/ 37 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 10, S 8, H SS 3082,3 , I/ 36 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 9, S 8, H SS 3082,3 , I/ 35 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20