DIKNAH SL - EXTINGUIDA
Municipio Palau-solità i Plegamans
Provincia Barcelona
Razón Social DIKNAH SL
CIF B58919093
Actividad Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Andic Raig Jonathan
VINCULACIONES DE DIKNAH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIKNAH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andic Raig Jonathan | Administrador Unico | 15/10/2020 | 19/12/2022 |
Coline Plion | Apoderado Mancomunado | 31/07/2019 | 19/12/2022 |
Cortes Muñoz Nancy | Apoderado Solidario | 30/09/2019 | 19/12/2022 |
Escutia Garcia Alejandro | Apoderado Mancomunado | 31/07/2019 | 19/12/2022 |
Martinez Vicente Lidia | Apoderado Solidario | 23/11/2021 | 19/12/2022 |
Ordoñez Martinez Sheila | Apoderado Mancomunado | 31/07/2019 | 19/12/2022 |
De La Capilla Brustenga Miguel | Apoderado Solidario | 30/09/2019 | 23/11/2021 |
Ortega Garcia Isabel | Apoderado Mancomunado | 18/12/2020 | |
Andic Ermay Isak | Administrador Solidario | 15/10/2020 | |
Andic Raig Jonathan | Administrador Solidario | 11/06/2013 | 15/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIKNAH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47566 , F 141, S 8, H B 48454, I/A 37 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47566 , F 141, S 8, H B 48454, I/A 36 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47566 , F 141, S 8, H B 48454, I/A 35 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36269 , F 164, S 8, H B 48454, I/A 34 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36269 , F 164, S 8, H B 48454, I/A 33 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Administrador Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36269 , F 164, S 8, H B 48454, I/A 33 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36269 , F 164, S 8, H B 48454, I/A 32 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36269 , F 163, S 8, H B 48454, I/A 31 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36269 , F 163, S 8, H B 48454, I/A 30 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36269 , F 161, S 8, H B 48454, I/A 29 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-08