DIKEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Madroños, 84
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DIKEN SA
CIF A79276556
Capital Social 180540.4 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario EQUINSA GRUPO CORPORATIVO SL
VINCULACIONES DE DIKEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIKEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campillos Blancas Rafael | Consejero Delegado Solidario | 04/02/2009 | 24/10/2013 |
Campillos Blancas Rafael | Vicepresidente | 04/02/2009 | 24/10/2013 |
Campillos Blancas Rafael | Consejero | 04/02/2009 | 24/10/2013 |
Campillos Garcia Daniel | Consejero | 24/10/2013 | |
Campillos Garcia Hector | Secretario | 04/02/2009 | 24/10/2013 |
Campillos Garcia Hector | Consejero | 04/02/2009 | 24/10/2013 |
EQUINSA GRUPO CORPORATIVO SL | Socio Unico | 22/10/2013 | 24/10/2013 |
Garcia Alonso Remedios | Consejero Delegado Solidario | 04/02/2009 | 24/10/2013 |
Garcia Alonso Remedios | Presidente | 04/02/2009 | 24/10/2013 |
Garcia Alonso Remedios | Consejero | 04/02/2009 | 24/10/2013 |
ACTOS BORME DE DIKEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 133, S 8, H M 39881, I/A 13 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 133, S 8, H M 39881, I/A 13 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
- Sociedades beneficiarias de la escisión: EQUINSA GRUPO CORPORATIVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 133, S 8, H M 39881, I/A 13 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Capital Anterior: | 330.550,00 | Euros |
Disminución de capital | 150.009,60 | Euros |
Capital Actual: | 180.540,40 | Euros |
Porcentaje: | 45,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 133, S 8, H M 39881, I/A 13 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 133, S 8, H M 39881, I/A 13 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 133, S 8, H M 39881, I/A 12 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 11 LA PUBLICACION DE L NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE DON DANIEL CAMPILLOS GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 133, S 8, H M 39881, I/A 11 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2013-189-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (11/07/2013)
CVE: BORME-B-2013-135-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-28