DIJOUSGAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trssi Esglesia, 8
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social DIJOUSGAS SL
CIF B65331779
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 27/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIJOUSGAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIJOUSGAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardus Castro Maria | Administrador Unico | 14/11/2013 | 14/10/2019 |
Cardus Castro Maria | Liquidador | 14/10/2019 | 14/10/2019 |
Carbonell Llambrich Miquel | Administrador Mancomunado | 02/06/2010 | 14/11/2013 |
Cardus Castro Maria | Administrador Mancomunado | 02/06/2010 | 14/11/2013 |
Lopez Deu Oriol | Administrador Mancomunado | 02/06/2010 | 14/11/2013 |
Ribera Oriach Carles | Administrador Mancomunado | 02/06/2010 | 25/02/2011 |
ACTOS BORME DE DIJOUSGAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 131, S 8, H B 396235, I/A 4 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 131, S 8, H B 396235, I/A 4 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 131, S 8, H B 396235, I/A 4 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 131, S 8, H B 396235, I/A 3 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 131, S 8, H B 396235, I/A 3 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.15:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 131, S 8, H B 396235, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 131, S 8, H B 396235, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 127, S 8, H B 396235, I/A 1 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Dirección:CL TRAVESSERA DE L'ESGLESIA Num.8 P.BA (SABADELL)
Comienzo de operaciones:27/04/10
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:CAFE-BAR-RESTAURANTE Y SERVICIOS DE HOSTELERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 127, S 8, H B 396235, I/A 1 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08