DIHANA TRANS 2016 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 48
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIHANA TRANS 2016 SL
CIF B98812761
Capital Social 116029.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 10/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIHANA TRANS 2016 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIHANA TRANS 2016 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Gil Maria Pilar | Apoderado | 05/04/2016 | 09/02/2024 |
Perez Gil Maria Pilar | Liquidador Unico | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
Perez Sanchez Cesar Jesus | Apoderado | 29/03/2021 | 09/02/2024 |
Perez Sanchez Diego | Administrador Unico | 30/10/2019 | 09/02/2024 |
Perez Sanchez Cesar Jesus | Administrador Solidario | 07/11/2018 | 30/10/2019 |
Perez Sanchez Diego | Administrador Solidario | 07/11/2018 | 30/10/2019 |
Perez Sanchez Cesar Jesus | Administrador Unico | 17/03/2016 | 07/11/2018 |
ACTOS BORME DE DIHANA TRANS 2016 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 91, S 8, H V 169887, I/A 10 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 91, S 8, H V 169887, I/A 10 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 91, S 8, H V 169887, I/A 10 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 91, S 8, H V 169887, I/A 10 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 91, S 8, H V 169887, I/A 10 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 89, S 8, H V 169887, I/A 8 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 90, S 8, H V 169887, I/A 7 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 90, S 8, H V 169887, I/A 7 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 90, S 8, H V 169887, I/A 7 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-46
Capital Anterior: | 19.501,00 | Euros |
Aumento de capital: | 96.528,00 | Euros |
Capital Actual: | 116.029,00 | Euros |
Porcentaje: | 494,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 90, S 8, H V 169887, I/A 6 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-46