NOMADIA TALENTO E INNOVACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Mateo, 15
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOMADIA TALENTO E INNOVACION SL
CIF B86339991
Capital Social 3238.0 Euros
Fecha de Constitución 17/11/2011
Nombres Anteriores
- DIGITAL NOISE SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario SOCIAL NOISE SL
VINCULACIONES DE NOMADIA TALENTO E INNOVACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOMADIA TALENTO E INNOVACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Barbero Paniagua | Consejero | 01/12/2011 | 08/03/2022 |
Gonzalez Quintana Monica | Apoderado Solidario | 15/07/2014 | 08/03/2022 |
Pereira Lopez Miguel | Administrador Unico | 01/12/2014 | 08/03/2022 |
Pereira Lopez Miguel | Liquidador | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
SOCIAL NOISE SL | Socio Unico | 09/07/2013 | 08/03/2022 |
Villadoniga Taboada Sonia | Apoderado Solidario | 15/07/2014 | 29/10/2020 |
Alayon Armas David | Apoderado | 04/10/2012 | 22/01/2015 |
Garcia De Salazar Fernandez Laura | Apoderado | 20/02/2012 | 22/01/2015 |
Alayon Armas David | Consejero | 01/12/2011 | 01/12/2014 |
Alvarez Lopez Fermin | Consejero | 01/12/2011 | 01/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOMADIA TALENTO E INNOVACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36594 , F 1, S 8, H M 527103, I/A 15 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36594 , F 1, S 8, H M 527103, I/A 15 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36594 , F 1, S 8, H M 527103, I/A 15 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36594 , F 1, S 8, H M 527103, I/A 15 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36594 , F 1, S 8, H M 527103, I/A 15 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36594 , F 1, S 8, H M 527103, I/A 14 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
- C/ SAN MATEO 15 1ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29283 , F 56, S 8, H M 527103, I/A 13 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29283 , F 56, S 8, H M 527103, I/A 12 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29283 , F 56, S 8, H M 527103, I/A 11 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29283 , F 56, S 8, H M 527103, I/A 11 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-28