DIGITAL CLICK MEDIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DIGITAL CLICK MEDIA SL
CIF B84409499
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 07/07/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario RELEVANT TRAFFIC MEDIA SL
VINCULACIONES DE DIGITAL CLICK MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIGITAL CLICK MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kleindl Michael Paul | Administrador Unico | 09/06/2014 | 02/12/2014 |
RELEVANT TRAFFIC MEDIA SL | Socio Unico | 25/09/2012 | 02/12/2014 |
Kleindl Michael Paul | Administrador Solidario | 25/09/2012 | 09/06/2014 |
Muñoz Blanco Juan | Administrador Solidario | 25/09/2012 | 09/06/2014 |
COLOMA & ABOGADOS Y ECONOMISTAS SL | Administrador Unico | 04/09/2012 | 25/09/2012 |
COLOMA & ABOGADOS Y ECONOMISTAS SL | Socio Unico | 25/09/2012 | 25/09/2012 |
Serrano Iglesias Emilio | Representante | 04/09/2012 | 25/09/2012 |
Infante Gonzalez Rafael | Administrador Unico | 25/04/2012 | 04/09/2012 |
Infante Gonzalez Rafael | Administrador Mancomunado | 01/03/2012 | 25/04/2012 |
Sanchez Izquierdo Jose Luis | Administrador Mancomunado | 01/03/2012 | 25/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIGITAL CLICK MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 9 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 9 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 9 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 8 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 8 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 8 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 7 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 7 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 147, S 8, H M 384088, I/A 7 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21586 , F 146, S 8, H M 384088, I/A 6 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28