DIGISOF CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azabache, 10
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social DIGISOF CONSULTORIA SL
CIF B85522829
Fecha de Constitución 08/09/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIGISOF CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIGISOF CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Gonzalez Miguel | Apoderado | 07/03/2011 | 08/02/2023 |
Muñoz Martin Carlos | Administrador Unico | 03/10/2016 | 08/02/2023 |
Muñoz Martin Carlos | Liquidador | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Muñoz Martin Javier | Administrador Unico | 25/06/2015 | 03/10/2016 |
Muñoz Martin Carlos | Administrador Unico | 22/12/2010 | 25/06/2015 |
Martin Sanchez Sebastiana | Administrador Unico | 22/12/2010 |
ACTOS BORME DE DIGISOF CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 5, S 8, H M 469176, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 5, S 8, H M 469176, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 5, S 8, H M 469176, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 5, S 8, H M 469176, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 5, S 8, H M 469176, I/A 6 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 5, S 8, H M 469176, I/A 6 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 5, S 8, H M 469176, I/A 5 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 5, S 8, H M 469176, I/A 5 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26028 , F 4, S 8, H M 469176, I/A 4 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-41-28