DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gregorio Marañon, 27
Código Postal 33012
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
CIF B33390923
VINCULACIONES DE DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuello Fernandez Marino | Administrador Concursal | 22/04/2013 | 25/01/2021 |
Fernandez Martinez Maria Inmaculada | Apoderado | 11/09/2009 | 22/08/2012 |
Llaca Gonzalez Juan Jose | Apoderado | 03/07/2012 | 22/08/2012 |
ACTOS BORME DE DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A 11 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Nif:B33390923
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Cuello Fernandez Marino
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:27/03/2013
Número Procedimiento Concursal:205/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2172
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-8151
Inscripción:
11
Fecha Inscripción25/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A 11 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Nif:B33390923
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
CESE DE LAS LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL.DEUDOR SUBSISTENTES
Fecha de Resolución:22/09/2020
Número Procedimiento Concursal:205/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2172
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-8151
Inscripción:
11
Fecha Inscripción25/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A 11 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Nif:B33390923
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
DECLARAR LA CONCLUSION DEL CONCURSO 205/2012 EN EL QUE FIGURABA COMO DEUDOR DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL AL COOMPROBASE LA INEXISTENCIA DE BIENES Y DERECHOS REALIZABLES DEL CONCURADO NI DE TERCEROS RESPONSABLES CON LOS QUE SATISFACER A LOS ACREEDORES
Fecha de Resolución:22/09/2020
Número Procedimiento Concursal:205/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2172
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-8151
Inscripción:
11
Fecha Inscripción25/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A 11 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Nif:B33390923
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
CONVERSION DE LAS ANOTACIONES LETRAS A Y B EN INSCRIPCION POR FIRMEZA DEL AUTO QUE LAS CAUSO
Fecha de Resolución:20/03/2013
Número Procedimiento Concursal:205/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2172
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-8151
Inscripción:
10
Fecha Inscripción30/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A 10 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Nif:B33390923
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Cuello Fernandez Marino
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:27/03/2013
Número Procedimiento Concursal:205/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2172
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-8151
Inscripción:
B
Fecha Inscripción22/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A B (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Nif:B33390923
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Determinar que las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio quedan intervenidas por la administración concursal que se designará al efecto, mediante su autorización o conformidad
Fecha de Resolución:20/03/2013
Número Procedimiento Concursal:205/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2172
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-8151
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A A (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL
Nif:B33390923
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Declarar en concurso a DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES SL, toda vez que ha.sido acreditado su estado de insolvencia. Considerar el concurso con el carácter de voluntario y ordinario
Fecha de Resolución:20/03/2013
Número Procedimiento Concursal:205/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2172
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-8151
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A A (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 118, S 8, H AS 8151, I/A 9 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 117, S 8, H AS 8151, I/A 8 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-33