DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL
CIF B96854054
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Página Web www.delibros.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jover Frau Luis
VINCULACIONES DE DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Corcoles Maria Jose | Apoderado | 03/03/2015 | 07/11/2018 |
Garcia Perez Faustino | Apoderado | 10/12/2013 | 07/11/2018 |
Jover Frau Luis | Administrador Unico | 06/04/2016 | 07/11/2018 |
Garcia Perez Faustino | Administrador Mancomunado | 25/02/2014 | 06/04/2016 |
Jover Frau Luis | Administrador Mancomunado | 25/02/2014 | 06/04/2016 |
Garcia Perez Faustino | Administrador Mancomunado | 22/11/2013 | 25/02/2014 |
Jover Frau Mar | Administrador Mancomunado | 22/11/2013 | 25/02/2014 |
Garcia Perez Faustino | Administrador Unico | 26/10/2009 | 22/11/2013 |
Garcia Perez Faustino | Administrador Solidario | 26/10/2009 | |
Jover Davo Jose Luis | Administrador Solidario | 26/10/2009 |
ACTOS BORME DE DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 35, S 8, H V 65876, I/A 11 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 35, S 8, H V 65876, I/A 11 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 35, S 8, H V 65876, I/A 10 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 35, S 8, H V 65876, I/A 10 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 35, S 8, H V 65876, I/A 10 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 35, S 8, H V 65876, I/A 9 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 35, S 8, H V 65876, I/A 8 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 35, S 8, H V 65876, I/A 8 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 33, S 8, H V 65876, I/A 7 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 3647, F 33, S 8, H V 65876, I/A 6 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-46