DIFUSHION MASIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LOS CASTILLOS 1026-B
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Razón Social DIFUSHION MASIVA SL
CIF B86049301
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 07/10/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIFUSHION MASIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIFUSHION MASIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Del Casar Agustin | Liquidador Solidario | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
Alvarez Rodriguez Laura | Apoderado | 06/06/2013 | 26/02/2021 |
Rodriguez Fernandez Maximiliana | Administrador Unico | 10/02/2016 | 26/02/2021 |
Rodriguez Fernandez Maximiliana | Liquidador Solidario | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
Alvarez Del Casar Agustin | Administrador Unico | 23/04/2013 | 10/02/2016 |
Alvarez Del Casar Agustin | Administrador Mancomunado | 02/11/2010 | 23/04/2013 |
Alvarez Del Casar Victoriano | Administrador Mancomunado | 02/11/2010 | 23/04/2013 |
Marsella Gil De Bernabe Aranzazu | Administrador Mancomunado | 02/11/2010 | 10/03/2011 |
ACTOS BORME DE DIFUSHION MASIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 164, S 8, H M 507156, I/A 6 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 164, S 8, H M 507156, I/A 6 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 164, S 8, H M 507156, I/A 6 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 164, S 8, H M 507156, I/A 6 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
- AVDA DE LOS CASTILLOS 1026-B (LEGANES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 163, S 8, H M 507156, I/A 5 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 163, S 8, H M 507156, I/A 5 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 163, S 8, H M 507156, I/A 5 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 163, S 8, H M 507156, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 163, S 8, H M 507156, I/A 3 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 163, S 8, H M 507156, I/A 3 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28