DIENE SA - EXTINGUIDA
Dirección social . Torrent D'En Puig, 22
Código Postal 08358
Municipio Arenys de Munt
Provincia Barcelona
Razón Social DIENE SA
CIF A08962003
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Soler Joseph Antoni
VINCULACIONES DE DIENE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIENE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soler Joseph Antoni | Administrador Unico | 09/01/2014 | 17/06/2019 |
Joseph Gual Antonia | Administrador Solidario | 06/02/2009 | 09/01/2014 |
Soler Joseph Antoni | Administrador Solidario | 06/02/2009 | 09/01/2014 |
ACTOS BORME DE DIENE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44125 , F 41, S 8, H B 23538, I/A 17 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.8 Y 20.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44125 , F 41, S 8, H B 23538, I/A 16 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44125 , F 41, S 8, H B 23538, I/A 16 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44125 , F 41, S 8, H B 23538, I/A 16 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:DESTIL.LERIES DEL MARESMESA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21507 , F 10, S 8, H B 23538, I/A 15 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21507 , F 10, S 8, H B 23538, I/A 14 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-08