DIDVA GRUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB MAS ROS, PARCELA 44
Municipio Castell-Platja d'Aro
Provincia Girona
Razón Social DIDVA GRUP SL
CIF B55067912
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIDVA GRUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIDVA GRUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vera Alexeeva | Liquidador | 12/10/2020 | 12/10/2020 |
Vera Alexeeva | Administrador Unico | 24/02/2017 | 12/10/2020 |
Igor Alekseev | Administrador Solidario | 24/03/2010 | 24/02/2017 |
Vera Alexeeva | Administrador Solidario | 24/03/2010 | 24/02/2017 |
ACTOS BORME DE DIDVA GRUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 218, S 8, H GI 50102, I/A 3 (12/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 218, S 8, H GI 50102, I/A 3 (12/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 218, S 8, H GI 50102, I/A 3 (12/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 218, S 8, H GI 50102, I/A 3 (12/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 218, S 8, H GI 50102, I/A 3 (12/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 218, S 8, H GI 50102, I/A 2 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 218, S 8, H GI 50102, I/A 2 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 218, S 8, H GI 50102, I/A 2 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 215, S 8, H GI 50102, I/A 1 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-17
Dirección:URB MAS ROS, PARCELA 44 (CASTELL-PLATJA D'ARO)
Comienzo de operaciones:05/03/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La actividad inmobiliaria en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 215, S 8, H GI 50102, I/A 1 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-17