DIDIMO CAPITAL PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Playa de Aro, 15
Código Postal 28290
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIDIMO CAPITAL PARTNERS SL
CIF B88217674
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/10/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario TAMB INVESTRANS SL
VINCULACIONES DE DIDIMO CAPITAL PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIDIMO CAPITAL PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cadenas Sicilia Carlos | Administrador Solidario | 08/02/2019 | 10/08/2023 |
Romero Sanchiz Antonio | Administrador Solidario | 08/02/2019 | 10/08/2023 |
TAMB INVESTRANS SL | Socio Unico | 03/12/2021 | 10/08/2023 |
Cadenas Sicilia Carlos | Administrador Mancomunado | 15/11/2018 | 08/02/2019 |
Romero Sanchiz Antonio | Administrador Mancomunado | 15/11/2018 | 08/02/2019 |
ACTOS BORME DE DIDIMO CAPITAL PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38355 , F 73, S 8, H M 682397, I/A 6 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38355 , F 73, S 8, H M 682397, I/A 6 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38355 , F 73, S 8, H M 682397, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
- C/ PLAYA DE ARO 15 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38355 , F 73, S 8, H M 682397, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
- Expedida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses al haberse expedido con fecha de hoy, certificación literal para traslado de domicilio a la provincia de MADRID
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 24, S 8, H GR 54542, I/A 3 T (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-18
- C/ CAMINO DE LA PISCIFACTORIA S/N - ANEJO RIOFRIO (LOJA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 24, S 8, H GR 54542, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38355 , F 72, S 8, H M 682397, I/A 2 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38355 , F 72, S 8, H M 682397, I/A 2 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38355 , F 72, S 8, H M 682397, I/A 2 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38355 , F 70, S 8, H M 682397, I/A 1 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28