DIDESIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ASTRONOMIA 1 - TORRE CINCO, PLANTA QUINTA, MODU
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social DIDESIS SL
CIF B41960857
Capital Social 33572.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DIDESIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIDESIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Saz Diaz De Mayorga Manuel | Administrador Mancomunado | 27/07/2012 | 05/06/2014 |
Del Saz Diaz De Mayorga Manuel | Liquidador Mancomunado | 05/06/2014 | 05/06/2014 |
Garcia Barragan Alejandro | Liquidador Mancomunado | 05/06/2014 | 05/06/2014 |
Garcia Barragan Alejandro | Administrador Mancomunado | 15/05/2012 | 05/06/2014 |
Guil Sanchez Rafael | Liquidador Mancomunado | 05/06/2014 | 05/06/2014 |
Guil Sanchez Rafael | Administrador Mancomunado | 15/05/2012 | 05/06/2014 |
Montaño Sanchez Daniel | Administrador Mancomunado | 15/05/2012 | 27/07/2012 |
Martin Garcia Sebastian Fabian | Administrador Unico | 15/05/2012 |
ACTOS BORME DE DIDESIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 6, S 8, H SE 36209,SE , I/ 8 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 6, S 8, H SE 36209,SE , I/ 8 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 6, S 8, H SE 36209,SE , I/ 8 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-41
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 6, S 8, H SE 36209,SE , I/ 8 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 6, S 8, H SE 36209,SE , I/ 8 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-41
- C/ ASTRONOMIA 1 - TORRE CINCO, PLANTA QUINTA, MODU (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 6, S 8, H SE 36209,SE , I/ 7 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º: DOMICILIO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 6, S 8, H SE 36209,SE , I/ 7 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 5, S 8, H SE 36209,SE , I/ 6 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 5, S 8, H SE 36209,SE , I/ 6 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: 11. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 5, S 8, H SE 36209,SE , I/ 5 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-41