DIDAKMA 2007 SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO de Etume, 15
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DIDAKMA 2007 SL
CIF B75102210
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIDAKMA 2007 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIDAKMA 2007 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galindo Verdugo Jesus Maria | Administrador Unico | 27/07/2021 | 17/11/2022 |
Galindo Verdugo Jesus Maria | Liquidador | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
Belategui Martinez Maialen | Administrador Unico | 09/01/2014 | 27/07/2021 |
Hernani Zabalo Maria Jose | Apoderado | 15/10/2014 | 22/04/2015 |
ACTOS BORME DE DIDAKMA 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 47, S 8, H SS 36002, I/A 6 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 47, S 8, H SS 36002, I/A 6 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 47, S 8, H SS 36002, I/A 6 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 47, S 8, H SS 36002, I/A 6 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 47, S 8, H SS 36002, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 47, S 8, H SS 36002, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 47, S 8, H SS 36002, I/A 4 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 46, S 8, H SS 36002, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 46, S 8, H SS 36002, I/A 2 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 45, S 8, H SS 36002, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20