DIBINAIN CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sagasta, 15
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIBINAIN CAPITAL SL
CIF B88044649
Capital Social 11500.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DIBINAIN CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIBINAIN CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bengoechea Cordero Francisco Jose | Liquidador | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
Bengoechea Cordero Francisco Jose | Secretario No Consejero | 27/04/2018 | 22/01/2019 |
Carabantes Sanchez Santiago | Consejero | 27/04/2018 | 22/01/2019 |
Natera Kindelan Mariano Fernando | Consejero | 27/04/2018 | 22/01/2019 |
Quiros Fernandez Francisco-javier | Presidente | 27/04/2018 | 22/01/2019 |
Quiros Fernandez Francisco-javier | Consejero | 27/04/2018 | 22/01/2019 |
Tapia Gordon Maria | Consejero | 27/04/2018 | 22/01/2019 |
Teijeiro Rodriguez Mario | Consejero | 27/04/2018 | 22/01/2019 |
ACTOS BORME DE DIBINAIN CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37534 , F 157, S 8, H M 669089, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37534 , F 157, S 8, H M 669089, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37534 , F 157, S 8, H M 669089, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37534 , F 157, S 8, H M 669089, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37534 , F 154, S 8, H M 669089, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Dirección:C/ SAGASTA 15 (MADRID)
Comienzo de operaciones:26/02/18
Capital:11.500,00 Euros
Objeto social:a) La tenencia, gestión y administración de participaciones en fondos propios de entidades, excepto las específicamente reservadas por la Ley del Mercado de Valores. b) La prestación de servicios de planificación empresarial, estratégica, dirección de negocios..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37534 , F 154, S 8, H M 669089, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28