DIAZ ORTEGA ASESORES SL
Provincia Valencia
Razón Social DIAZ ORTEGA ASESORES SL
CIF B96937602
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Teléfono 96 267 66 26
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DIAZ ORTEGA ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIAZ ORTEGA ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Ortega Manuel | Administrador Mancomunado | 14/01/2010 | 28/11/2016 |
Illueca Cubel Lourdes Mercedes | Administrador Mancomunado | 14/01/2010 | 28/11/2016 |
Diaz Ortega Manuel | Administrador Unico | 14/01/2010 |
ACTOS BORME DE DIAZ ORTEGA ASESORES SL
- Ejecución 3056/16-CE Juzgado de lo Social nº 3 de Valencia: Declaración de insolvencia de la sociedad por cuantía de 75.967,49 euros de principal más 11.395 euros para intereses y costas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6514, L 3819, F 80, S 8, H V 69461, I/A 5 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6514, L 3819, F 80, S 8, H V 69461, I/A 4 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-15-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6514, L 3819, F 79, S 8, H V 69461, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6514, L 3819, F 79, S 8, H V 69461, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6514, L 3819, F 79, S 8, H V 69461, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-46