DIAZ CANTELAR GARCIA JUNCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Reyes Catolicos, 11
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIAZ CANTELAR GARCIA JUNCO SL
CIF B91909762
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de diseño especializado
Fecha de Constitución 24/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIAZ CANTELAR GARCIA JUNCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIAZ CANTELAR GARCIA JUNCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Cantelar Garcia Junco Damian Jose | Administrador Unico | 25/04/2018 | 13/01/2020 |
Diaz Cantelar Garcia Junco David Emilio | Liquidador Unico | 13/01/2020 | 13/01/2020 |
Diaz Cantelar Garcia Junco David Emilio | Administrador Unico | 30/11/2017 | 25/04/2018 |
Diaz Cantelar Garcia Junco Damian Jose | Administrador Solidario | 27/12/2010 | 30/11/2017 |
Diaz Cantelar Garcia Junco David Emilio | Administrador Solidario | 27/12/2010 | 30/11/2017 |
ACTOS BORME DE DIAZ CANTELAR GARCIA JUNCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 206, S 8, H SE 88027, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 206, S 8, H SE 88027, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 206, S 8, H SE 88027, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 206, S 8, H SE 88027, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 206, S 8, H SE 88027, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 206, S 8, H SE 88027, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 206, S 8, H SE 88027, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 205, S 8, H SE 88027, I/A 2 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 205, S 8, H SE 88027, I/A 2 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 205, S 8, H SE 88027, I/A 2 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-41