DIANA REDES COMERCIALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Maximo, 9
Código Postal 28041
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIANA REDES COMERCIALES SA
CIF A84341007
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 28/04/2005
Auditor BDO AUDIBERIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DIANA REDES COMERCIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIANA REDES COMERCIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Luis Maria | Apoderado Solidario | 11/03/2010 | 13/01/2011 |
Astorgano Llamas Florentino | Apoderado Solidario | 11/03/2010 | 13/01/2011 |
BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | Auditor | 09/03/2010 | 13/01/2011 |
Bennassar Oliver-frontera Silvia | Apoderado Solidario | 11/03/2010 | 13/01/2011 |
De Garnica Casanova Carlos | Administrador Mancomunado | 13/01/2011 | |
Dominguez Martinez Laurentino | Apoderado Solidario | 11/03/2010 | 13/01/2011 |
Gabande Gimeno Belen | Apoderado Solidario | 11/03/2010 | 13/01/2011 |
Marco Hernandez Maria Francisca | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/09/2009 | 13/01/2011 |
Marquez Morillas Salvador | Apoderado Solidario | 11/03/2010 | 13/01/2011 |
Muguiro Eulate Alberto | Administrador Mancomunado | 13/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIANA REDES COMERCIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27480 , F 70, S 8, H M 379471, I/A 15 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27480 , F 70, S 8, H M 379471, I/A 15 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27480 , F 70, S 8, H M 379471, I/A 15 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21350 , F 198, S 8, H M 379471, I/A 14 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21350 , F 198, S 8, H M 379471, I/A 14 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21350 , F 197, S 8, H M 379471, I/A 13 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
- C/ SAN MAXIMO NUMERO 9, PLANTA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21350 , F 197, S 8, H M 379471, I/A 12 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21350 , F 194, S 8, H M 379471, I/A 11 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-28