DIAMOND LUXURY PROJECT SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA RICARDO SORIANO 18 - CENTRO DE NEGOCIOS RS20,
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social DIAMOND LUXURY PROJECT SL
CIF B21558051
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 24/08/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DIAMOND LUXURY PROJECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIAMOND LUXURY PROJECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Davila Guerrero Ramon Jose | Liquidador | 08/03/2021 | 08/03/2021 |
Galeote Garcia Carlos | Apoderado Solidario | 15/12/2015 | 08/03/2021 |
Galeote Garcia Carlos | Administrador Mancomunado | 15/12/2015 | 08/03/2021 |
Reyes Gonzalez Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 15/12/2015 | 08/03/2021 |
Reyes Gonzalez Juan Manuel | Apoderado Solidario | 15/12/2015 | 08/03/2021 |
Galeote Garcia Carlos | Administrador Solidario | 02/09/2015 | 15/12/2015 |
Reyes Gonzalez Juan Manuel | Administrador Solidario | 02/09/2015 | 15/12/2015 |
ACTOS BORME DE DIAMOND LUXURY PROJECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 116, S 8, H MA134219, I/A 4 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 116, S 8, H MA134219, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 116, S 8, H MA134219, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 116, S 8, H MA134219, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 116, S 8, H MA134219, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 116, S 8, H MA134219, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-29
- AVDA RICARDO SORIANO 18 - CENTRO DE NEGOCIOS RS20, (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 116, S 8, H MA134219, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 145, S 8, H H 22482, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 145, S 8, H H 22482, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 145, S 8, H H 22482, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-21