DIAMANTES Y SIERRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Colon, 58
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DIAMANTES Y SIERRAS SL
CIF B20713046
Actividad Comercio al por mayor de máquinas herramienta
VINCULACIONES DE DIAMANTES Y SIERRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIAMANTES Y SIERRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chaland Denis Marc | Apoderado Solidario | 28/12/2009 | 06/10/2016 |
Chaland Fanny-ninon-marie | Apoderado Solidario | 28/12/2009 | 06/10/2016 |
Reyjal Pierre Guilleume | Liquidador | 06/10/2016 | 06/10/2016 |
Reyjal Pierre Guilleume | Administrador Unico | 06/10/2016 |
ACTOS BORME DE DIAMANTES Y SIERRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 12, S 8, H SS 18274, I/A 6 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 12, S 8, H SS 18274, I/A 6 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 12, S 8, H SS 18274, I/A 6 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 12, S 8, H SS 18274, I/A 6 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-30-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 12, S 8, H SS 18274, I/A 5 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-20
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-87-20