DIAGNOSIS Y TECNOLOGIA DEL VEHICULO INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Casals, 12
Código Postal 17401
Municipio Arbúcies
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIAGNOSIS Y TECNOLOGIA DEL VEHICULO INDUSTRIAL SL
CIF B55042261
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 05/06/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DIAGNOSIS Y TECNOLOGIA DEL VEHICULO INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIAGNOSIS Y TECNOLOGIA DEL VEHICULO INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
David Llora Serra | Liquidador | 07/12/2020 | 07/12/2020 |
David Llora Serra | Administrador Solidario | 26/06/2015 | 07/12/2020 |
Jaime Puigvert Pedrosa | Administrador Solidario | 26/06/2015 | 07/12/2020 |
Joan Casals Pascual | Administrador Unico | 20/06/2009 | 26/06/2015 |
ACTOS BORME DE DIAGNOSIS Y TECNOLOGIA DEL VEHICULO INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 156, S 8, H GI 49035, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 156, S 8, H GI 49035, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 156, S 8, H GI 49035, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 156, S 8, H GI 49035, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 156, S 8, H GI 49035, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 156, S 8, H GI 49035, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 156, S 8, H GI 49035, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 156, S 8, H GI 49035, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 149, S 8, H GI 49035, I/A 1 (20/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-17