DIACHO 2004 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 42
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIACHO 2004 SL
CIF B83941385
Capital Social 568717.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/04/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cao Del Campo Francisco
VINCULACIONES DE DIACHO 2004 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIACHO 2004 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cao Del Campo Francisco | Socio Unico | 30/08/2016 | 01/06/2017 |
Cao Del Campo Francisco | Administrador Unico | 30/08/2016 | 01/06/2017 |
Cao Del Campo Francisco | Liquidador | 01/06/2017 | 01/06/2017 |
De Vizcaya Clark Ignacio | Administrador Solidario | 30/08/2016 | |
Diana Gonzalez Ignacio | Administrador Solidario | 30/08/2016 |
ACTOS BORME DE DIACHO 2004 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 7 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 7 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 7 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 7 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 6 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 6 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 6 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 6 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
- - El comercio al por mayor de bisutería, artículos de regalo y prendas de vestir. - La adquisición, venta, promoción, arrendamiento y explotación de toda clase de inmuebles. - La promoción y administración de patrimonios inmobiliarios, incluidas comunidades de propietarios. - La rehabilitación, deco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 5 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 60, S 8, H M 361284, I/A 5 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28