DHR GLOBAL HUMAN RESOURCES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Fleming, 16
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DHR GLOBAL HUMAN RESOURCES SL
CIF B91749622
Actividad Otra provisión de recursos humanos
Fecha de Constitución 23/05/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DHR GLOBAL HUMAN RESOURCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DHR GLOBAL HUMAN RESOURCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bustamante Pacheco Miriam | Administrador Solidario | 29/02/2012 | 30/06/2023 |
Bustamante Pacheco Miriam | Liquidador Solidario | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Bustamante Pacheco Miriam | Apoderado | 30/06/2023 | |
Puebla Cid Antonio Javier | Administrador Solidario | 29/02/2012 | 30/06/2023 |
Puebla Cid Antonio Javier | Liquidador Solidario | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Bustamante Pacheco Miriam | Administrador Unico | 20/11/2009 | 29/02/2012 |
Bustamante Daza Manuel | Administrador Unico | 20/11/2009 |
ACTOS BORME DE DHR GLOBAL HUMAN RESOURCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32836 , F 63, S 8, H M 591057, I/A 3 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32836 , F 63, S 8, H M 591057, I/A 3 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32836 , F 63, S 8, H M 591057, I/A 3 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32836 , F 63, S 8, H M 591057, I/A 3 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32836 , F 63, S 8, H M 591057, I/A 3 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
- TRVA DOCTOR FLEMING - 16-2 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32836 , F 63, S 8, H M 591057, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social de la provincia de MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923 , F 53, S 8, H SE 79311, I/A 4 t (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923 , F 53, S 8, H SE 79311, I/A 4 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923 , F 53, S 8, H SE 79311, I/A 4 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923 , F 53, S 8, H SE 79311, I/A 4 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41