DHL PARCEL BIZKAIA SPAIN SL - EXTINGUIDA
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social DHL PARCEL BIZKAIA SPAIN SL
CIF B48049605
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.dp-dhl.com
Nombres Anteriores
- DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DHL PARCEL IBERIA SL
VINCULACIONES DE DHL PARCEL BIZKAIA SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DHL PARCEL BIZKAIA SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Redondo Pedro Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2012 | 17/01/2022 |
Ares Perez Ruben | Apoderado | 27/07/2020 | 17/01/2022 |
Arruti Aldea Iñaki | Apoderado | 27/05/2014 | 17/01/2022 |
DHL PARCEL IBERIA SL | Administrador Unico | 16/12/2009 | 17/01/2022 |
Espiau Pallares Emilio | Apoderado | 27/07/2020 | 17/01/2022 |
Martinez Gomez Maria Del Pilar | Apoderado | 27/07/2020 | 17/01/2022 |
Pereira Garcia Javier Salvador | Apoderado | 27/07/2020 | 17/01/2022 |
Perez Acenso Ignacio | Apoderado | 27/07/2020 | 17/01/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 19/12/2008 | 17/01/2022 |
Rodrigo Aburto Pedro-jesus | Apoderado | 27/07/2020 | 17/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DHL PARCEL BIZKAIA SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 93, S 8, H BI 9943,B , I/ CIERR .D (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 93, S 8, H BI 9943,B , I/ CIERR .D (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 93, S 8, H BI 9943,B , I/ 84 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
Apoderado
- Aguado Redondo Pedro Pablo
- Alvarez Pico Luis
- Arrue Aramendi Jose Maria
- Bachiller Gutierrez Angel
- Cano Megias Felipe Francisco
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Lopez Aranda Fernando
- Lopez Gonzalez Antonio
- Luna Naranjo Maria Isabel
- Meijide Bermudez Marisol
- Retamero Flores Jose Manuel
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Arellano Montserrat
- Torrejon Mir Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 93, S 8, H BI 9943,B , I/ 83 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-48
Apoderado
- Aguado Redondo Pedro Pablo
- Ares Perez Ruben
- Arrue Aramendi Jose Maria
- Bachiller Gutierrez Angel
- Cano Megias Felipe Francisco
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esnal Iriarte Erkuden
- Espiau Pallares Emilio
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Lopez Aranda Fernando
- Lopez Gonzalez Antonio
- Luna Naranjo Maria Isabel
- Martinez Gomez Maria Del Pilar
- Meijide Bermudez Marisol
- Pereira Garcia Javier Salvador
- Perez Acenso Ignacio
- Rodrigo Aburto Pedro-jesus
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Arellano Montserrat
- Solchaga Novales Miguel-angel
- Torrejon Mir Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 90, S 8, H BI 9943,B , I/ 82 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 90, S 8, H BI 9943,B , I/ 81 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 90, S 8, H BI 9943,B , I/ 80 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 90, S 8, H BI 9943,B , I/ 79 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 90, S 8, H BI 9943,B , I/ 78 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-48
Apoderado
- Aguado Redondo Pedro Pablo
- Alvarez Pico Luis
- Arjomil Gonzalez Alberto
- Bachiller Gutierrez Angel
- Calleja Gomez Jose Antonio
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Lora Romero Jose Luis
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Mouze Nicolas Marc Roger
- Ortuondo Vilaplana Fernando
- Retamero Flores Jose Manuel
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 85, S 8, H BI 9943,B , I/ 77 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-48