DF MICROALGAE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 38
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DF MICROALGAE SL
CIF B88008412
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/01/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DF MICROALGAE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DF MICROALGAE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delso Ibañez Carlos Miguel | Liquidador | 17/06/2019 | 17/06/2019 |
Delso Ibañez Juan Jose | Administrador Mancomunado | 12/03/2018 | 17/06/2019 |
Peña Navaridas Eduardo | Administrador Mancomunado | 12/03/2018 | 17/06/2019 |
Rodriguez-villa Foerster Carlos | Administrador Mancomunado | 12/03/2018 | 17/06/2019 |
Rodriguez Villa Matons Augusto | Administrador Mancomunado | 12/03/2018 | 17/06/2019 |
ACTOS BORME DE DF MICROALGAE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 44, S 8, H M 666727, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 44, S 8, H M 666727, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 44, S 8, H M 666727, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 44, S 8, H M 666727, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
- Otras modificaciones estatutarias: 7. Acciones/Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 44, S 8, H M 666727, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-28
- Los nombrados actuarán al menos dos conjuntos de ellos, y con la única limitación de que DON JUAN- JOSE DELSO IBAÑEZ no podrá actuar conjuntamente con DON EDUARDO PEÑA NAVARIDAS; y DON AUGUSTO RODRIGUEZ- VILLA MATONS no podrá actuar conjuntamente con DON CARLOS RODRIGUEZ-VILLA FOERSTER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 41, S 8, H M 666727, I/A 1 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 41, S 8, H M 666727, I/A 1 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Dirección:C/ PRINCIPE DE VERGARA 38 - 5º IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/01/18
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:La distribución y comercialización de los productos bioestimulantes, presentes y futuros, para la agricultura profesional, desarrollados y producidos por la Sociedad AlgaEnergy, S.A.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 41, S 8, H M 666727, I/A 1 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28