DEVOPENSOURCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Juan Gil - Albert, 1
Código Postal 03804
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEVOPENSOURCE SL
CIF B54723796
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DEVOPENSOURCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEVOPENSOURCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montes Guevara Ivan Oliver | Administrador Unico | 18/11/2019 | 22/02/2022 |
Ruiz Hall David Benjamin | Apoderado | 10/06/2021 | 22/02/2022 |
Ruiz Hall David Benjamin | Liquidador | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
Montes Guevara Ivan Oliver | Administrador Mancomunado | 13/08/2013 | 18/11/2019 |
Ruzafa Sierra Jose | Administrador Mancomunado | 13/08/2013 | 18/11/2019 |
Gonzalez Fenollar Saul | Administrador Mancomunado | 13/08/2013 | 07/08/2014 |
ACTOS BORME DE DEVOPENSOURCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 56, S 8, H A 136096, I/A 5 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 56, S 8, H A 136096, I/A 5 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 56, S 8, H A 136096, I/A 5 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 56, S 8, H A 136096, I/A 5 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 56, S 8, H A 136096, I/A 5 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 55, S 8, H A 136096, I/A 4 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 55, S 8, H A 136096, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 55, S 8, H A 136096, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 55, S 8, H A 136096, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-03
- AVDA JUAN GIL ALBERT 1 1 - OFICINA 3-4 (ALCOY)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 55, S 8, H A 136096, I/A 2 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-03