DEUTSCHE QUIMICA ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 457
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEUTSCHE QUIMICA ESPAÑA SL
CIF B87416772
Capital Social 55000.0 Euros
Actividad Fabricación de productos de molinería
Fecha de Constitución 05/11/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DEUTSCHE QUIMICA ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEUTSCHE QUIMICA ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elejabeitia Cilleruelo Santiago | Liquidador Mancomunado | 20/12/2017 | 20/12/2017 |
Elejabeitia Cilleruelo Santiago | Consejero Delegado | 03/12/2015 | 20/12/2017 |
Elejabeitia Cilleruelo Santiago | Consejero | 03/12/2015 | 20/12/2017 |
Elejabeitia Cilleruelo Santiago | Presidente | 06/04/2017 | 20/12/2017 |
Gomez Coloma Felix | Liquidador Mancomunado | 20/12/2017 | 20/12/2017 |
Gomez Coloma Felix | Secretario | 03/12/2015 | 20/12/2017 |
Gomez Coloma Felix | Consejero | 03/12/2015 | 20/12/2017 |
Maya Villaseñor Julio | Consejero | 03/12/2015 | 20/12/2017 |
Tejera Elejabeitia Juan | Consejero | 06/04/2017 | 20/12/2017 |
Maya Villaseñor Julio | Presidente | 03/12/2015 | 06/04/2017 |
ACTOS BORME DE DEUTSCHE QUIMICA ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 192, S 8, H M 613841, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 192, S 8, H M 613841, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 192, S 8, H M 613841, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 192, S 8, H M 613841, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 55.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 83,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 192, S 8, H M 613841, I/A 2 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 192, S 8, H M 613841, I/A 2 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 192, S 8, H M 613841, I/A 2 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 192, S 8, H M 613841, I/A 2 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 188, S 8, H M 613841, I/A 1 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Dirección:C/ ALCALA 457 (MADRID)
Comienzo de operaciones:05/11/15
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:FABRICACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA Y FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. CNAE 1061 Y 2059. LA COMPRA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR ASI COMO LA REPRESENTACION DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACION Y FRANQUICIADO DE TODO TIPO DE PRODUCTOS QUIMICOS COSMETICOS FARMACEUTICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34126 , F 188, S 8, H M 613841, I/A 1 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28