DEUMAR ILUMINACION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balears, 215
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEUMAR ILUMINACION SA
CIF A08434094
Capital Social 63106.27 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DEUMAR ILUMINACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEUMAR ILUMINACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE DE AUDITORIA RIBAS Y ASOCIADOS SL | Auditor | 08/01/2009 | 18/07/2017 |
Masdeu Pamies Nuria | Apoderado | 01/07/2011 | 18/07/2017 |
Tort Carre Carmen | Administrador Concursal | 15/06/2015 | 18/07/2017 |
Masdeu Pamies Nuria | Administrador Unico | 02/09/2011 | 05/07/2016 |
Pamies Anell Montserrat | Administrador Solidario | 19/12/2008 | 02/09/2011 |
Masdeu Romero Jose | Administrador Solidario | 19/12/2008 | 08/04/2011 |
ACTOS BORME DE DEUMAR ILUMINACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 26, S 8, H B 39050, I/A 20 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 311/2015, AUTO FIRME DE FECHA 29/06/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 26, S 8, H B 39050, I/A 20 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 311/2015, AUTO FIRME DE FECHA 28/01/2016, ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 26, S 8, H B 39050, I/A 19 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 25, S 8, H B 39050, I/A 18 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 311/2015, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 01/07/2015 Y 14/10/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 25, S 8, H B 39050, I/A 18 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 25, S 8, H B 39050, I/A 18 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 311/2015, AUTO FIRME DE FECHA 28/04/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 24, S 8, H B 39050, I/A 17 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 24, S 8, H B 39050, I/A 17 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
- CL MALLORCA Num.215 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 24, S 8, H B 39050, I/A 16 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08