DETUROCIO GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Falla, 10
Código Postal 47006
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social DETUROCIO GESTION SL
CIF B47435631
Actividad Otras actividades deportivas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DETUROCIO GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DETUROCIO GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baeza Velasco David | Liquidador Mancomunado | 31/01/2014 | 31/01/2014 |
Baeza Velasco David | Administrador Mancomunado | 25/09/2009 | 31/01/2014 |
Casin Hernandez Fernando | Liquidador Mancomunado | 31/01/2014 | 31/01/2014 |
Casin Hernandez Fernando | Administrador Mancomunado | 25/09/2009 | 31/01/2014 |
Menendez Izquierdo Luis | Liquidador Mancomunado | 31/01/2014 | 31/01/2014 |
Menendez Izquierdo Luis | Administrador Mancomunado | 25/09/2009 | 31/01/2014 |
Baeza Velasco David | Administrador Solidario | 25/09/2009 | |
Lermo Sobas Jose Luis | Administrador Solidario | 25/09/2009 | |
Menendez Izquierdo Luis | Administrador Solidario | 25/09/2009 | |
Tome Irazusta Jose Antonio | Administrador Solidario | 25/09/2009 |
ACTOS BORME DE DETUROCIO GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 63, S 8, H VA 10458, I/A 8 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 63, S 8, H VA 10458, I/A 8 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-47
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 63, S 8, H VA 10458, I/A 8 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 63, S 8, H VA 10458, I/A 8 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 63, S 8, H VA 10458, I/A 7 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 63, S 8, H VA 10458, I/A 7 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-47
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-47