DETIFOS SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Urgell, 245
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DETIFOS SOLUTIONS SL
CIF B88585211
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/01/2020
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DETIFOS SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DETIFOS SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garro Arza Javier Antonio | Administrador Mancomunado | 28/10/2020 | 24/11/2023 |
Sanz Casillas Benjamin | Administrador Mancomunado | 28/10/2020 | 24/11/2023 |
Turro Homedes Maria Sol | Administrador Mancomunado | 28/10/2020 | 24/11/2023 |
Sanz Casillas Benjamin | Administrador Unico | 18/08/2020 | 28/10/2020 |
Carnicero Gorriz Jose-luis | Administrador Unico | 17/02/2020 | 18/08/2020 |
ACTOS BORME DE DETIFOS SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47457 , F 130, S 8, H B 552432, I/A 6 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: GVGT ASOCIADOS, S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47457 , F 130, S 8, H B 552432, I/A 5 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47457 , F 129, S 8, H B 552432, I/A 4 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47457 , F 129, S 8, H B 552432, I/A 4 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47457 , F 129, S 8, H B 552432, I/A 4 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
- CL COMTE D'URGELL Num.245 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47457 , F 129, S 8, H B 552432, I/A 3 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
- ASESORAMIENTO, GESTION, DIRECCION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, PARTICIPACION Y PROMOCION DE TODO TIPO DE INSTALACIONES HOTELERAS, COMPLEJOS TURISTICOS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40249 , F 11, S 8, H M 715104, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40249 , F 11, S 8, H M 715104, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40249 , F 11, S 8, H M 715104, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40249 , F 10, S 8, H M 715104, I/A 1 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28