DESTRASALUD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonia Ruiz, 36
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social DESTRASALUD SL
CIF B84696665
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 27/04/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESTRASALUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESTRASALUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Escudero Diego | Administrador Unico | 15/10/2013 | 31/10/2017 |
Ruiz Escudero Diego | Liquidador | 31/10/2017 | 31/10/2017 |
Ruiz Escudero Enrique | Administrador Unico | 29/01/2010 | 15/10/2013 |
Reche Caballero Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 29/01/2010 | |
Ruiz Escudero Enrique | Administrador Solidario | 29/01/2010 |
ACTOS BORME DE DESTRASALUD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 169, S 8, H M 406568, I/A 4 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 169, S 8, H M 406568, I/A 4 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 169, S 8, H M 406568, I/A 4 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 169, S 8, H M 406568, I/A 4 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 168, S 8, H M 406568, I/A 3 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 168, S 8, H M 406568, I/A 3 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 168, S 8, H M 406568, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 168, S 8, H M 406568, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22724 , F 168, S 8, H M 406568, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28