DESTINOVENTURA TRAVEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Martinez de Medina, 3
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESTINOVENTURA TRAVEL SL
CIF B86286267
Capital Social 553010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/09/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESTINOVENTURA TRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESTINOVENTURA TRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Pozo Vindel Federico Javier | Administrador Unico | 09/03/2012 | 11/02/2021 |
Del Pozo Vindel Federico Javier | Liquidador Unico | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
Palop Piqueras Jaime | Apoderado | 19/06/2012 | 11/02/2021 |
Garcia Pastrana Maria Elena | Administrador Unico | 07/09/2011 | 09/03/2012 |
ACTOS BORME DE DESTINOVENTURA TRAVEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 6, S 8, H SE 92985, I/A 8 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 6, S 8, H SE 92985, I/A 8 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 6, S 8, H SE 92985, I/A 8 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 6, S 8, H SE 92985, I/A 8 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 6, S 8, H SE 92985, I/A 8 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 6, S 8, H SE 92985, I/A 8 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 5, S 8, H SE 92985, I/A 7 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-41
Capital Anterior: | 853.010,00 | Euros |
Disminución de capital | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 553.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 5, S 8, H SE 92985, I/A 7 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 4º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 4, S 8, H SE 92985, I/A 6 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-41
Capital Anterior: | 803.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 853.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 4, S 8, H SE 92985, I/A 6 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-41