DESTELLOS FOTOGRAFIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Angel Rendueles, 1
Código Postal 33430
Municipio Carreño
Provincia Asturias
Razón Social DESTELLOS FOTOGRAFIA SL
CIF B33786518
Actividad Actividades de fotografía
Órgano Administración Administrador único
Propietario Calleja Escudero Maria Teresa
VINCULACIONES DE DESTELLOS FOTOGRAFIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESTELLOS FOTOGRAFIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calleja Escudero Maria Teresa | Socio Unico | 13/08/2012 | 24/11/2014 |
Calleja Escudero Maria Teresa | Administrador Unico | 13/08/2012 | 24/11/2014 |
Calleja Escudero Maria Teresa | Liquidador | 24/11/2014 | 24/11/2014 |
Calleja Escudero Maria Teresa | Administrador Solidario | 13/08/2012 | |
Gutierrez Gonzalez Maria Esther | Administrador Solidario | 13/08/2012 |
ACTOS BORME DE DESTELLOS FOTOGRAFIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 111, S 8, H AS 9957, I/A 7 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 111, S 8, H AS 9957, I/A 7 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 111, S 8, H AS 9957, I/A 7 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 111, S 8, H AS 9957, I/A 7 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 111, S 8, H AS 9957, I/A 6 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 111, S 8, H AS 9957, I/A 6 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 111, S 8, H AS 9957, I/A 6 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 111, S 8, H AS 9957, I/A 6 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-33