DESPLEK CONSTRUCTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CARTUJA BAJA - NAVE 6B, POLIGONO INDUSTRIAL LA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social DESPLEK CONSTRUCTION SL
CIF B99489551
Capital Social 120350.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 07/02/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DESPLEK CONSTRUCTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESPLEK CONSTRUCTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES BINIBECA SL | Consejero | 02/08/2021 | 13/08/2024 |
Lopez Souviron Miguel | Apoderado | 24/05/2022 | 13/08/2024 |
MARTA 1970 INVERSIONES SL | Secretario | 02/08/2021 | 13/08/2024 |
MARTA 1970 INVERSIONES SL | Consejero | 02/08/2021 | 13/08/2024 |
Saenz Saenz Francisco | Presidente | 02/08/2021 | 13/08/2024 |
Saenz Saenz Francisco | Consejero | 02/08/2021 | 13/08/2024 |
Saenz Saenz Francisco | Consejero Delegado | 02/08/2021 | 24/05/2022 |
Saenz Saenz Francisco Jose | Administrador Unico | 27/04/2017 | 02/08/2021 |
Saenz Saenz Francisco Jose | Socio Unico | 27/04/2017 | 25/09/2018 |
ACTOS BORME DE DESPLEK CONSTRUCTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 62014, I/A 12 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 62014, I/A 12 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 62014, I/A 12 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 62014, I/A 12 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
Capital Anterior: | 84.068,00 | Euros |
Aumento de capital: | 36.282,00 | Euros |
Capital Actual: | 120.350,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 62014, I/A 11 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-50
Capital Anterior: | 8.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 75.768,00 | Euros |
Capital Actual: | 84.068,00 | Euros |
Porcentaje: | 912,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 62014, I/A 11 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-50
Capital Anterior: | 6.865,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.435,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 40, S 8, H Z 62014, I/A 10 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-50
Capital Anterior: | 4.536,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.157,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.693,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 39, S 8, H Z 62014, I/A 8 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 115, S 8, H Z 62014, I/A 7 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 115, S 8, H Z 62014, I/A 6 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50