DESPACHO MINGUEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Constitucio, 4
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESPACHO MINGUEZ SL
CIF B86773074
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 24/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Minguez Jimenez Francisco
VINCULACIONES DE DESPACHO MINGUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESPACHO MINGUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Minguez Jimenez Francisco | Socio Unico | 02/01/2014 | 04/07/2016 |
Minguez Jimenez Francisco | Administrador Unico | 02/01/2014 | 04/07/2016 |
Minguez Jimenez Francisco | Liquidador | 04/07/2016 | 04/07/2016 |
Minguez Jimenez Maria Angeles | Socio Unico | 15/10/2013 | 02/01/2014 |
Minguez Jimenez Maria Angeles | Administrador Unico | 15/10/2013 | 02/01/2014 |
ACTOS BORME DE DESPACHO MINGUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45394 , F 13, S 8, H B 486409, I/A 4 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45394 , F 13, S 8, H B 486409, I/A 4 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45394 , F 13, S 8, H B 486409, I/A 4 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
- CL CONSTITUCION, NUMERO 4, LOCAL 7 (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45394 , F 12, S 8, H B 486409, I/A 3 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31541 , F 25, S 8, H M 567630, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31541 , F 25, S 8, H M 567630, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31541 , F 25, S 8, H M 567630, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31541 , F 23, S 8, H M 567630, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31541 , F 23, S 8, H M 567630, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Dirección:C/ FERRAZ - NUMERO 26, ESCALERA 1, PLANTA 1&, DCH (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/09/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Los servicios de compraventa y contratación de valores mobiliarios, cotizados en las bolsas de valores, nacionales o extranjeras, así como contratación de otros productos financieros, tales como fondos de inversión. Comprendela prestación de servicios a empresas y organismos de contabilidad..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31541 , F 23, S 8, H M 567630, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28