DESOMA 1001 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BENITO PEREZ GALDOS 36 Esc.A 1 B
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social DESOMA 1001 SL
CIF B92924216
Capital Social 83006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 17/03/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESOMA 1001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESOMA 1001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOBALEARIC SOLAR SL | Administrador Unico | 27/04/2013 | 24/01/2023 |
FOTOBALEARIC SOLAR SL | Liquidador | 24/01/2023 | 24/01/2023 |
Bauer & Massenbauer Pierrez Og | Socio Unico | 29/07/2009 | 21/03/2014 |
MARSCHALEK SOLAR SL | Administrador Unico | 29/07/2009 | 27/04/2013 |
Cuenca Molina Antonio | Administrador Unico | 29/07/2009 |
ACTOS BORME DE DESOMA 1001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 6, S 8, H PM 64353, I/A 9 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 6, S 8, H PM 64353, I/A 9 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 6, S 8, H PM 64353, I/A 9 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 6, S 8, H PM 64353, I/A 9 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
Capital Anterior: | 213.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 130.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 83.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 61,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 6, S 8, H PM 64353, I/A 8 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 6, S 8, H PM 64353, I/A 7 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 5, S 8, H PM 64353, I/A 6 (27/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 5, S 8, H PM 64353, I/A 6 (27/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-169-07