DESKEAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Olmos, 10
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESKEAT SL
CIF B88188529
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 10/09/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESKEAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESKEAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Sanchez Ivan | Administrador Unico | 03/03/2020 | 04/01/2021 |
Blanco Sanchez Ivan | Liquidador | 04/01/2021 | 04/01/2021 |
Lopez De La Torre Andres Maria De Las Mercedes | Administrador Unico | 30/10/2018 | 03/03/2020 |
ACTOS BORME DE DESKEAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 126, S 8, H M 681189, I/A 3 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 126, S 8, H M 681189, I/A 3 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 126, S 8, H M 681189, I/A 3 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 126, S 8, H M 681189, I/A 3 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
- PASEO DE LOS OLMOS 10 - PISO 7ªC (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 126, S 8, H M 681189, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el articulo 13 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 126, S 8, H M 681189, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 126, S 8, H M 681189, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 126, S 8, H M 681189, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 124, S 8, H M 681189, I/A 1 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Dirección:PASEO DE LA ESPERANZA 7 7º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:10/09/18
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES. ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y OTROS ALOJAMIENTOS DE CORTA ESTANCIA. CAMPINGS Y APARCAMIENTOS PARA CARAVANAS. OTROS ALOJAMIENTOS. RESTAURANTES Y PUESTOS DE COMIDAS. PREVISION DE COMIDAS PREPARADAS PARA EVENTOS. OTROS SERVICIOS DE COMIDAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 124, S 8, H M 681189, I/A 1 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28