DESINFECCION PROFESIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Planeta, 13
Código Postal 08012
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESINFECCION PROFESIONAL SL
CIF B65305278
Capital Social 45000.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 22/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESINFECCION PROFESIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESINFECCION PROFESIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campoy Morga Fernando | Administrador Unico | 15/10/2020 | 28/06/2021 |
Campoy Morga Fernando | Liquidador | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
F&M AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS SLP | Auditor | 03/12/2015 | 28/06/2021 |
Campoy Morga Fernando | Presidente | 14/04/2010 | 15/10/2020 |
Campoy Morga Fernando | Consejero | 14/04/2010 | 15/10/2020 |
Campoy Morga Fernando | Consejero Delegado | 14/04/2010 | 15/10/2020 |
Cancer Velasco Josep Manuel | Consejero | 14/04/2010 | 15/10/2020 |
Martorell Loubiere Gerard | Secretario | 14/04/2010 | 15/10/2020 |
Martorell Loubiere Gerard | Consejero | 14/04/2010 | 15/10/2020 |
ACTOS BORME DE DESINFECCION PROFESIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 148, S 8, H B 398550, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 148, S 8, H B 398550, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 148, S 8, H B 398550, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO "CRV INVERSIONES SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 148, S 8, H B 398550, I/A 5 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 45.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 45.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 148, S 8, H B 398550, I/A 5 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Capital Anterior: | 188.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 188.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 148, S 8, H B 398550, I/A 5 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 148, S 8, H B 398550, I/A 5 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 148, S 8, H B 398550, I/A 5 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 147, S 8, H B 398550, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Capital Anterior: | 68.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 119.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 188.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 175,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42691 , F 146, S 8, H B 398550, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08