DESIGN INNOVATION ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de Cairasco, 3
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social DESIGN INNOVATION ESPAÑA SL
CIF B35643980
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Di Bartolo Carmelo
VINCULACIONES DE DESIGN INNOVATION ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESIGN INNOVATION ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Di Bartolo Carmelo | Liquidador | 21/11/2016 | 21/11/2016 |
Di Bartolo Carmelo | Socio Unico | 09/01/2013 | 21/11/2016 |
Di Bartolo Carmelo | Administrador Unico | 09/01/2013 | 21/11/2016 |
Betancor Curbelo Maria Del Pino | Administrador Solidario | 09/01/2013 | |
Di Bartolo Carmelo | Administrador Solidario | 09/01/2013 | |
Hernandez Gonzalez Erika Maria | Apoderado | 09/01/2013 | |
Molina Betancor Maria Del Pino | Administrador Solidario | 09/01/2013 | |
Suarez Perez Inmaculada | Apoderado | 09/01/2013 |
ACTOS BORME DE DESIGN INNOVATION ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 175, S 8, H GC 25394, I/A 7 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 175, S 8, H GC 25394, I/A 7 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 175, S 8, H GC 25394, I/A 7 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 175, S 8, H GC 25394, I/A 7 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 174, S 8, H GC 25394, I/A 6 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 174, S 8, H GC 25394, I/A 6 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 174, S 8, H GC 25394, I/A 6 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 174, S 8, H GC 25394, I/A 6 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 174, S 8, H GC 25394, I/A 6 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-35