DESHIDRATADORA DE BINEFAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Esplús
Provincia Huesca
Razón Social DESHIDRATADORA DE BINEFAR SL
CIF B22003099
Capital Social 567500.0 Euros
Actividad Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
Nombres Anteriores
- SAT N 1.039 DESHIDRATADORA DE BINEFAR
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor ARL AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DESHIDRATADORA DE BINEFAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESHIDRATADORA DE BINEFAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARL AUDITORES SL | Auditor | 05/01/2009 | 17/01/2013 |
Marco Gallart Sebastian Luis | Apoderado Mancomunado | 06/08/2012 | 17/01/2013 |
Marco Gallart Sebastian Luis | Administrador Mancomunado | 04/06/2012 | 17/01/2013 |
Oses Pardo Jose Manuel | Apoderado Mancomunado | 06/08/2012 | 17/01/2013 |
Oses Pardo Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 04/06/2012 | 17/01/2013 |
Oses Pardo Maite | Apoderado Mancomunado | 06/08/2012 | 17/01/2013 |
Oses Pardo Maite | Administrador Mancomunado | 04/06/2012 | 17/01/2013 |
Oses Pardo Maria | Apoderado Mancomunado | 06/08/2012 | 17/01/2013 |
Oses Pardo Maria | Administrador Mancomunado | 04/06/2012 | 17/01/2013 |
Peña Giral Antonio | Apoderado Mancomunado | 06/08/2012 | 17/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESHIDRATADORA DE BINEFAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 216, S 8, H HU 6825, I/A 16 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 216, S 8, H HU 6825, I/A 16 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-22
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 215, S 8, H HU 6825, I/A 15 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-22
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 215, S 8, H HU 6825, I/A 14 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-22
Capital Anterior: | 575.160,00 | Euros |
Disminución de capital | 7.660,00 | Euros |
Capital Actual: | 567.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 214, S 8, H HU 6825, I/A 13 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-22
- a. La compraventa de toda clase de productos naturales o manufacturados para la alimentación animal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 214, S 8, H HU 6825, I/A 12 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-22
- =CONCEDER= de conformidad con lo dispuesto en los artículos229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, =autorizaciónexpresa= a: don Sebastián Luis Marco Gallart, y a don José Manuel, doña María y doña Maite Oses Pardo, para que puedan por cuenta propia y/o ajena desarrollar y dedicarse al mismo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 214, S 8, H HU 6825, I/A 12 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-22
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 214, S 8, H HU 6825, I/A 12 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-22
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 214, S 8, H HU 6825, I/A 12 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-22
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 214, S 8, H HU 6825, I/A 11 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-22